中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金大同市某某化品制造厂辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金大同市某某化品制造厂执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
- ·首映|《彷徨之刃》:王千源这次的表演完全不像是演的
- ·早田希娜4
- ·以军称对黎巴嫩南部发动空袭
- ·专家:自身修复能力下降 中老年人群更易罹患腰椎间盘突出症
- ·关晓彤范丞丞官宣了,全网恭喜!
- ·北京市发布暴雨蓝色预警
- ·今日辟谣(2024年8月2日)
- ·出现重大失误,中国选手胡译乘获得女子蹦床第八名
- ·《猩球崛起:新世界》开启经典科幻IP新篇章
- ·别让假期偷偷溜走!这样做才是暑假的正确“打开方式”
- ·一个月蹦出4个国产Sora:“拍个手”集体阵亡
- ·一个月蹦出4个国产Sora:“拍个手”集体阵亡
- ·夏天来了别总穿裤子!看看这些“裙子”打扮,一个比一个优雅
- ·三大指数全线翻红
- ·警惕!爆红降温小神器可能藏着大风险
- ·江旻憓宣布结束全职击剑运动员生涯